À Hugues II de Salins, le 1er juin 1662
Note [11]
« L’extrême brièveté de la vie nous interdit les longues espérances » (Horace, v. note [12], lettre 98).
Guy Patin ne connut pas l’honneur d’être l’ancien (antiquus magister) de la Faculté de médecine de Paris : quelques-uns de ceux qui le précédaient alors sur la liste des docteurs régents lui survécurent. La liste établie le 17 novembre 1661 par Philibert Morisset donne l’ordre suivant (Comment. F.M.P., tome xiv, pages 699‑700) :
La liste établie par le doyen Antoine Morand en novembre 1662 (Comment. F.M.P., tome xv, page 2) ne contient plus Des Gorris, Tullouë, et de Bourges ; deux sont morts dans l’année suivante : Merlet, le 11 février 1663, et Du Clédat, le 29 juin.
Sur la dernière liste où il figure (12 novembre 1671, doyen Denis Puilon, ibid. page 533), Patin est en 7e place, derrière Pijart, Quiquebœuf, Hardouin de Saint-Jacques, de Launay, Morisset et Thévart.